北航原党委书记,履新中宣部!_曹淑敏_专业_研讨生(北航的书记)
2024年 6月 24日国家播送电视总局官网“总局领导”版块闪现,曹淑敏已任中心宣传部副部长,国家播送电视总局局长、党组书记。
据悉,本硕均结业于北京航空航天大学的曹淑敏,曾任职北京航空航天大学党委书记(副部长级)。
曹淑敏简历
曹淑敏,汉族,1966年7月生,河北辛集人,1992年4月参加作业,1990年12月参加我国共产党,我国公民大学/香港理工大学打点学专业结业,研讨生学历,博士学位,教授级高档工程师。
现任第二十届中心替补委员,中心宣传部副部长,国家播送电视总局局长、党组书记。
1985.09-1989.09 北京航空航天大学电子工程系电磁场与微波技能专业学生
1989.09-1992.04 北京航空航天大学电子工程系电磁场与微波技能专业硕士研讨生
1992.04-1995.05 邮电部电信传输研讨所无线室助理工程师、工程师、副主任(正科级)
1995.05-2001.07 邮电部电信传输研讨所副所长(正处级)
2001.07-2002.09 信息工业部电信研讨院第二作业部副主任、通讯技能体系与标准研讨所所长(2001.10)
2002.09-2008.12 信息工业部电信研讨院副院长(其间:2004.11-2007.11我国公民大学/香港理工大学打点学专业学习,获研讨生学历、博士学位)
2008.12-2011.04 工业和信息化部电信研讨院副院长
2011.04-2016.08 我国信息通讯研讨院院长
2016.08-2016.11 江西省鹰潭市委副书记,副市长、代市长
2016.11-2021.01 江西省鹰潭市委副书记、市长
2021.01-2021.07 江西省鹰潭市委书记、市长
2021.07-2021.12 江西省鹰潭市委书记
2021.12-2
021.11 北京航空航天大学党委书记(副部长级)
2021.11-2021.12 北京航空航天大学党委书记(副部长级),全国妇联副主席(兼)
2021.12- 中心网络平安和信息化委员会单位副主任,国家互联网信息单位副主任,全国妇联副主席(兼)
现任中心宣传部副部长,国家播送电视总局局长、党组书记。 回来搜狐,查看更多
责任修改: